PAYNE JASON- ROGER
Informe ejecutivo de PAYNE JASON- ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAYNE JASON- ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMORA PROPERTY GROUP SL | Administrador Unico | 30/08/2022 | |
MARMORA PROPERTY GROUP SL | Socio Unico | 30/08/2022 |
VINCULACIONES DE PAYNE JASON- ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAYNE JASON- ROGER
Empresa: WESTGATE DEVELOPMENTS SL
Administrador Solidario
- Britton Paul-john
- Payne Jason- Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5963, L 4870, F 33, S 8, H MA156820, I/A 2 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-29
Empresa: MARMORA PROPERTY GROUP SL
Administrador Unico
- Payne Jason- Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218, L 5125, F 16, S 8, H MA169160, I/A 1 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-29
Empresa: MARMORA PROPERTY GROUP SL
Socio Único
- Payne Jason- Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218, L 5125, F 16, S 8, H MA169160, I/A 1 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-29
Empresa: CHARTERHOUSE MARBELLA SPAIN SL
Liquidador
- Payne Jason- Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5343, L 4250, F 154, S 8, H MA125700, I/A 4 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-29
Empresa: WESTGATE DEVELOPMENTS SL
Administrador Solidario
- Britton Paul-john
- Payne Jason- Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5963, L 4870, F 32, S 8, H MA156820, I/A 1 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-29
Información de PAYNE JASON- ROGER
Mostramos los datos de PAYNE JASON- ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAYNE JASON- ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos