PAYERO SUAREZ GASTON MAXIMILIANO
Informe ejecutivo de PAYERO SUAREZ GASTON MAXIMILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAYERO SUAREZ GASTON MAXIMILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STUDIO DOSS MALLORCA SL | Administrador Unico | 13/06/2023 | |
SOKKO EUROPE SL | Administrador Solidario | 04/02/2022 | |
LUXUS EMPORIA SL | Socio Unico | 06/04/2017 | |
LUXUS EMPORIA SL | Administrador Unico | 06/04/2017 | |
BEAUTY SOURCE SL | Socio Unico | 10/06/2014 | |
BEAUTY SOURCE SL | Administrador Unico | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE PAYERO SUAREZ GASTON MAXIMILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAYERO SUAREZ GASTON MAXIMILIANO
Empresa: STUDIO DOSS MALLORCA SL
Administrador Unico
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 71, S 8, H PM 51415, I/A 7 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-07
Empresa: STUDIO DOSS MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Molina Salinas Eva
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 71, S 8, H PM 51415, I/A 7 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-07
Empresa: SOKKO EUROPE SL
Administrador Solidario
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
- Villalba Ramis Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 42, S 8, H PM 92039, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-07
Empresa: SOKKO EUROPE SL
Administrador Unico
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 42, S 8, H PM 92039, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-07
Empresa: SOKKO EUROPE SL
Administrador Unico
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 42, S 8, H PM 92039, I/A 1 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-07
Empresa: LUXUS EMPORIA SL
Administrador Unico
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 24, S 8, H PM 81198, I/A 1 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Empresa: LUXUS EMPORIA SL
Socio Único
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 24, S 8, H PM 81198, I/A 1 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Empresa: BEAUTY SOURCE SL
Administrador Unico
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 122, S 8, H PM 74180, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-07
Empresa: BEAUTY SOURCE SL
Socio Único
- Payero Suarez Gaston Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 122, S 8, H PM 74180, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-07
Información de PAYERO SUAREZ GASTON MAXIMILIANO
Mostramos los datos de PAYERO SUAREZ GASTON MAXIMILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAYERO SUAREZ GASTON MAXIMILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos