PAYARES GRATEROL ANA FEDERICA
Informe ejecutivo de PAYARES GRATEROL ANA FEDERICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAYARES GRATEROL ANA FEDERICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVASES UNIVERSALES IBERICA SL | Consejero | 18/07/2014 | 07/08/2023 |
INVERSIONES INCASA SL | Administrador Unico | 23/03/2017 | 01/07/2019 |
VINCULACIONES DE PAYARES GRATEROL ANA FEDERICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAYARES GRATEROL ANA FEDERICA
Empresa: DOMIBERIA SL
Consejero
- Dominguez Graterol Juan Carlos
- Dominguez Graterol Maria Eugenia
- Graterol De Payares Nora Eduvigis
- Payares Graterol Ana Federica
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869 , F 151, S 8, H LO 12277, I/A 51 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-26
Empresa: INVERSIONES INCASA SL
Administrador Unico
- Payares Graterol Ana Federica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35766 , F 205, S 8, H M 642739, I/A 4 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: INVERSIONES INCASA SL
Administrador Unico
- Payares Graterol Ana Federica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35766 , F 200, S 8, H M 642739, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: CROWN EMBALAJES ESPAÑA SL
Consejero
- Dominguez Graterol Maria Eugenia
- Graterol De Payares Nora Eduvigis
- Payares Graterol Ana Federica
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 37, S 8, H LO 12277, I/A 25 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-26
Información de PAYARES GRATEROL ANA FEDERICA
Mostramos los datos de PAYARES GRATEROL ANA FEDERICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAYARES GRATEROL ANA FEDERICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos