PAYA PEREZ AGUSTIN
Informe ejecutivo de PAYA PEREZ AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAYA PEREZ AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEWORKS FRIENDLY COMPANY SL | Administrador Solidario | 03/08/2009 | |
AEGROUP DE EMPRESAS DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE PAYA PEREZ AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAYA PEREZ AGUSTIN
Administrador Solidario
- Bou Termens Jose
- Paya Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41032 , F 14, S 8, H B 376456, I/A 2 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-08
Empresa: ARTENGINY SL
Administrador Solidario
- Barcelo Caballero Ana
- Paya Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 139, S 8, H B 344886, I/A 6 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: AEMAD2050 SL
Administrador Solidario
- Bou Termens Jose
- Paya Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 133, S 8, H M 467213, I/A 2 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: AEWORKS FRIENDLY COMPANY SL
Administrador Solidario
- Bou Termens Jose
- Paya Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41365 , F 117, S 8, H B 391703, I/A 1 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-08
Administrador Solidario
- Bou Termens Josep
- Paya Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41212 , F 69, S 8, H B 382910, I/A 1 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-08
Administrador Solidario
- Bou Termens Jose
- Paya Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41032 , F 11, S 8, H B 376456, I/A 1 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-08
Información de PAYA PEREZ AGUSTIN
Mostramos los datos de PAYA PEREZ AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAYA PEREZ AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos