PAYA DASIT ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PAYA DASIT ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAYA DASIT ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRESMAN XXI SL | Administrador Unico | 06/08/2024 | |
NETCOWORKING SL | Socio Unico | 22/03/2024 | |
AGENCIA KLIPERDVILA SL | Administrador Unico | 02/02/2023 | |
NETCOWORKING SL | Administrador Unico | 20/01/2022 | |
ET-LABORA CONTABLE FISCAL Y LABORAL SL | Administrador Unico | 12/01/2021 | |
RABBITS SERVICIOS INFORMATICOS SL | Administrador Unico | 30/09/2020 | |
DVILA COMUNICACION Y MARKETING SL | Administrador Unico | 26/05/2017 |
VINCULACIONES DE PAYA DASIT ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAYA DASIT ALEJANDRO
Empresa: DRESMAN XXI SL
Administrador Unico
- Paya Dasit Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 107284, I/A 4 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-46
Empresa: NETCOWORKING SL
Socio Único
- Paya Dasit Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11110, L 8388, F 173, S 8, H V 202375, I/A 2 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-46
Empresa: AGENCIA KLIPERDVILA SL
Administrador Unico
- Paya Dasit Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306, L 8584, F 76, S 8, H V 208803, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Empresa: NETCOWORKING SL
Administrador Unico
- Paya Dasit Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11110, L 8388, F 173, S 8, H V 202375, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Administrador Unico
- Paya Dasit Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10918, L 8196, F 103, S 8, H V 195980, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-46
Empresa: RABBITS SERVICIOS INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Paya Dasit Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10871, L 8149, F 19, S 8, H V 194380, I/A 1 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
Empresa: DVILA COMUNICACION Y MARKETING SL
Administrador Unico
- Paya Dasit Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9939, L 7221, F 93, S 8, H V 164515, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-46
Empresa: DVILA COMUNICACION Y MARKETING SL
Administrador Mancomunado
- Paya Dasit Alejandro
- Vila Benedito Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9939, L 7221, F 93, S 8, H V 164515, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-46
Empresa: DVILA COMUNICACION Y MARKETING SL
Administrador Mancomunado
- Paya Dasit Alejandro
- Vila Benedito Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9939, L 7221, F 93, S 8, H V 164515, I/A 1 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-46
Empresa: EMOTIONAL BUSINESS SL
Socio Único
- Paya Dasit Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8922, L 6208, F 103, S 8, H V 130189, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-46
VER MAS ACTOS
Información de PAYA DASIT ALEJANDRO
Mostramos los datos de PAYA DASIT ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAYA DASIT ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos