PAVON MUÑOZ JUANA
Informe ejecutivo de PAVON MUÑOZ JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAVON MUÑOZ JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HETEPA SA | Secretario | 02/10/2018 | |
HETEPA SA | Consejero Delegado | 02/10/2018 | |
HETEPA SA | Consejero | 02/10/2018 | |
MARCELI Y JUANITO SL | Administrador Solidario | 23/01/2015 |
VINCULACIONES DE PAVON MUÑOZ JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAVON MUÑOZ JUANA
Empresa: HETEPA SA
Apoderado
Consejero Delegado
- Pavon Muñoz Juana
Consejero
- Pavon Muñoz Juana
- Tejada Pavon Juan Antonio
- Tejada Pavon Marcelina
- Tejada Pavon Maria De Los Santos
Presidente
Secretario
- Pavon Muñoz Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 48, S 8, H CA 7771, I/A 11 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
Empresa: HETEPA SA
Consejero
- Pavon Muñoz Juana
- Tejada Pavon Juan Antonio
- Tejada Pavon Marcelina
- Tejada Pavon Maria De Los Santos
Presidente
Secretario
- Pavon Muñoz Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 48, S 8, H CA 7771, I/A 11 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
Empresa: HETEPA SA
Consejero
- Pavon Muñoz Juana
- Tejada Pavon Juan Antonio
- Tejada Pavon Marcelina
- Tejada Pavon Maria De Los Santos
Presidente
Secretario
- Pavon Muñoz Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 48, S 8, H CA 7771, I/A 10 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-11
Empresa: HETEPA SA
Consejero
- Pavon Muñoz Juana
- Tejada Pavon Juan Antonio
- Tejada Pavon Marcelina
- Tejada Pavon Maria Santos
Presidente
- Pavon Muñoz Juana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 48, S 8, H CA 7771, I/A 10 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-11
Empresa: MARCELI Y JUANITO SL
Administrador Solidario
- Pavon Muñoz Juana
- Tejada Pavon Maria De Los Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1244 , F 207, S 8, H CA 9414, I/A 7 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-11
Empresa: MARCELI Y JUANITO SL
Administrador Unico
- Pavon Muñoz Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1244 , F 207, S 8, H CA 9414, I/A 6 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-11
Empresa: HETEPA SA
Apoderado
Consejero
- Pavon Muñoz Juana
- Tejada Pavon Juan Antonio
- Tejada Pavon Marcelina
- Tejada Pavon Maria Santos
Presidente
- Pavon Muñoz Juana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 47, S 8, H CA 7771, I/A 9 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-11
Empresa: HETEPA SA
Consejero
- Pavon Muñoz Juana
- Tejada Pavon Juan Antonio
- Tejada Pavon Marcelina
- Tejada Pavon Maria Santos
Presidente
Secretario
- Pavon Muñoz Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 47, S 8, H CA 7771, I/A 9 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-11
Información de PAVON MUÑOZ JUANA
Mostramos los datos de PAVON MUÑOZ JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAVON MUÑOZ JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos