PAVON MARIÑO MERCEDES AUREA
Informe ejecutivo de PAVON MARIÑO MERCEDES AUREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAVON MARIÑO MERCEDES AUREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEL VALLE PAVON SL | Socio Unico | 03/10/2023 | |
DEL VALLE PAVON SL | Administrador Unico | 03/10/2023 |
VINCULACIONES DE PAVON MARIÑO MERCEDES AUREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAVON MARIÑO MERCEDES AUREA
Empresa: DEL VALLE PAVON SL
Administrador Unico
- Pavon Mariño Mercedes Aurea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 155, S 8, H OR 18298, I/A 1 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-32
Empresa: DEL VALLE PAVON SL
Socio Único
- Pavon Mariño Mercedes Aurea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 155, S 8, H OR 18298, I/A 1 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-32
Empresa: INVERSIONES BENASUR SL
Administrador Unico
- Pavon Mariño Mercedes Aurea
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 199, S 8, H OR 8120, I/A 7 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-32
Empresa: INVERSIONES BENASUR SL
Administrador Unico
- Pavon Mariño Mercedes Aurea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 198, S 8, H OR 8120, I/A 5 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-32
Información de PAVON MARIÑO MERCEDES AUREA
Mostramos los datos de PAVON MARIÑO MERCEDES AUREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAVON MARIÑO MERCEDES AUREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos