PAVON ANSORREGUI PILAR
Informe ejecutivo de PAVON ANSORREGUI PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PAVON ANSORREGUI PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISIRRU SL | Administrador Unico | 26/10/2015 | |
TINTIN SA | Secretario | 31/03/2010 | |
TINTIN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/03/2010 | |
TINTIN SA | Consejero | 31/03/2010 |
VINCULACIONES DE PAVON ANSORREGUI PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAVON ANSORREGUI PILAR
Empresa: TINTIN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Jimenez Juan Jose
- Pavon Ansorregui Pilar
- Pavon Ansorregui Sandra
Consejero
- Garcia Jimenez Juan Jose
- Pavon Ansorregui Pilar
- Pavon Ansorregui Sandra
Presidente
Secretario
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 135, S 8, H PM 12867, I/A 24 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-07
Empresa: ISIRRU SL
Administrador Unico
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 186, S 8, H PM 65198, I/A 3 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-07
Empresa: BALTYC OBRAS Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado Solidario
Secretario
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 103, S 8, H PM 4644, I/A 37 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-07
Empresa: SUSCRIBE SL
Secretario
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062 , F 66, S 8, H PM 46099, I/A 4 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-07
Empresa: TIN TIN ECOMMERCE SL
Liquidador
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 117, S 8, H PM 68496, I/A 3 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-07
Empresa: TIN TIN ECOMMERCE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Jimenez Juan Jose
- Pavon Ansorregui Pilar
- Pavon Ansorregui Sandra
Consejero
- Garcia Jimenez Juan Jose
- Pavon Ansorregui Pilar
- Pavon Ansorregui Sandra
Liquidador
- Pavon Ansorregui Pilar
Presidente
Secretario
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 117, S 8, H PM 68496, I/A 3 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-07
Empresa: BALTYC OBRAS Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 100, S 8, H PM 4644, I/A 36 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-07
Empresa: BALTYC OBRAS Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado Solidario
Secretario
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 24, S 8, H PM 4644, I/A 30 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Empresa: TIN TIN ECOMMERCE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Jimenez Juan Jose
- Pavon Ansorregui Pilar
- Pavon Ansorregui Sandra
Consejero
- Garcia Jimenez Juan Jose
- Pavon Ansorregui Pilar
- Pavon Ansorregui Sandra
Presidente
Secretario
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 116, S 8, H PM 68496, I/A 1 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-07
Empresa: KLTR EVENTS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Pavon Ansorregui Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 17, S 8, H PM 62832, I/A 5 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-07
VER MAS ACTOS
Información de PAVON ANSORREGUI PILAR
Mostramos los datos de PAVON ANSORREGUI PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAVON ANSORREGUI PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos