PAVON ALMENDROS MANUEL
Informe ejecutivo de PAVON ALMENDROS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAVON ALMENDROS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCOLUIDE INDUSTRIAL SA | Apoderado Solidario | 09/09/2010 | |
PROCOLUIDE INDUSTRIAL SA | Apoderado | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE PAVON ALMENDROS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAVON ALMENDROS MANUEL
Empresa: AREOLSA INVERSIONES SL
Apoderado
- Pavon Almendros Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27040 , F 157, S 8, H M 487259, I/A 7 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: PROCOLUIDE INDUSTRIAL SA
Apoderado Solidario
- Pavon Almendros Manuel
- Poveda Vilches Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26223 , F 162, S 8, H M 206263, I/A 40 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-28
Empresa: PROCOMETAL SL
Apoderado
- Pavon Almendros Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27040 , F 155, S 8, H M 487259, I/A 5 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: PROCOLUIDE INDUSTRIAL SA
Apoderado
- Pavon Almendros Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26223 , F 158, S 8, H M 206263, I/A 34 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de PAVON ALMENDROS MANUEL
Mostramos los datos de PAVON ALMENDROS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAVON ALMENDROS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos