PAUS PORTALES MARCOS
Informe ejecutivo de PAUS PORTALES MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAUS PORTALES MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVATION MANAGEMENT EXPERTISE AND EXECUTION SL | Administrador Solidario | 24/05/2011 | 20/01/2021 |
INNOVATION MANAGEMENT EXPERTISE AND EXECUTION SL | Consejero | 13/03/2009 | 24/05/2011 |
INNOVATION MANAGEMENT EXPERTISE AND EXECUTION SL | Presidente | 13/03/2009 | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE PAUS PORTALES MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAUS PORTALES MARCOS
Administrador Solidario
- Paus Portales Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41096 , F 150, S 8, H B 378758, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Administrador Solidario
- Ayuso Macedo Alberto
- Paus Portales Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41096 , F 149, S 8, H B 378758, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-08
Consejero
- Ayuso Macedo Alberto
- ENSEÑAT ROCAFORT ALEX
- Paus Portales Marcos
Presidente
- Paus Portales Marcos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41096 , F 149, S 8, H B 378758, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-08
Consejero
- Ayuso Macero Alberto
- ENSEÑAT ROCAFORT ALEX
- Paus Portales Marcos
Presidente
- Paus Portales Marcos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41096 , F 142, S 8, H B 378758, I/A 1 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Información de PAUS PORTALES MARCOS
Mostramos los datos de PAUS PORTALES MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAUS PORTALES MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos