PAUNER MARTI JEREMIAS
Informe ejecutivo de PAUNER MARTI JEREMIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAUNER MARTI JEREMIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURACION Y CATERING LAS FUENTES SL | Administrador Unico | 23/10/2013 | 14/06/2016 |
RESTAURACION Y CATERING LAS FUENTES SL | Administrador Mancomunado | 05/03/2010 | 23/10/2013 |
RESTAURACION Y CATERING LAS FUENTES SL | Administrador Unico | 09/03/2009 | 05/03/2010 |
VINCULACIONES DE PAUNER MARTI JEREMIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAUNER MARTI JEREMIAS
Administrador Unico
- Pauner Marti Jeremias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 175, S 8, H CS 30938, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-12
Administrador Unico
- Pauner Marti Jeremias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 175, S 8, H CS 30938, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-12
Administrador Mancomunado
- Pauner Marti Jeremias
- Rojas Gonzalez Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 175, S 8, H CS 30938, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-12
Administrador Mancomunado
- Pauner Marti Jeremias
- Rojas Gonzalez Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 175, S 8, H CS 30938, I/A 2 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-12
Administrador Unico
- Pauner Marti Jeremias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 175, S 8, H CS 30938, I/A 2 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-12
Administrador Unico
- Pauner Marti Jeremias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 174, S 8, H CS 30938, I/A 1 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-12
Información de PAUNER MARTI JEREMIAS
Mostramos los datos de PAUNER MARTI JEREMIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAUNER MARTI JEREMIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos