PAUNER CORBETO MARC
Informe ejecutivo de PAUNER CORBETO MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAUNER CORBETO MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICAS DE HIELO DEL GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCO Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA SL | Consejero | 08/06/2023 | |
GREMIO MAYORISTAS DEL MERCAT DEL PEIX SL | Consejero | 20/05/2022 | |
PASAPESCA SA | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
NAT PRODUCTS SL | Administrador Unico | 04/11/2020 | |
PAUCOR TRADE SA | Secretario | 05/07/2019 | |
PAUCOR TRADE SA | Consejero Delegado Solidario | 05/07/2019 | |
PAUCOR TRADE SA | Consejero | 05/07/2019 | |
PAUCOR TRADE SA | Secretario | 14/04/2014 | |
PAUCOR TRADE SA | Consejero | 14/04/2014 | |
PAUCOR TRADE SA | Consejero Delegado | 14/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PAUNER CORBETO MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAUNER CORBETO MARC
Consejero
- Pauner Corbeto Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46630 , F 32, S 8, H B 45730, I/A 24 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35035 , F 206, S 8, H B 161388, I/A 19 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: PASAPESCA SA
Administrador Unico
- Pauner Corbeto Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46495 , F 2, S 8, H B 44516, I/A 67 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: NAT PRODUCTS SL
Administrador Unico
- Pauner Corbeto Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43869 , F 145, S 8, H B 379817, I/A 18 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Empresa: PAUCOR TRADE SA
Consejero Delegado Solidario
- Pauner Corbeto Marc
Consejero
- Corbeto Gazquez Maria Carmen
- Pauner Corbeto Marc
- Pauner Herrero Rafael
Presidente
Secretario
- Pauner Corbeto Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44284 , F 102, S 8, H B 53722, I/A 8 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Empresa: PAUCOR TRADE SA
Consejero Delegado
- Pauner Corbeto Marc
Consejero
- Corbeto Gazquez Maria Carmen
- Pauner Corbeto Marc
- Pauner Herrero Rafael
Presidente
Secretario
- Pauner Corbeto Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10375 , F 97, S 8, H B 53722, I/A 6 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-08
Empresa: PASAPESCA SA
Presidente
- Pauner Corbeto Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38887 , F 198, S 8, H B 44516, I/A 59 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Empresa: PAUCOR TRADE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Corbeto Gazquez Maria Carmen
- Pauner Corbeto Marc
- Pauner Herrero Rafael
Presidente
Secretario
- Pauner Corbeto Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10375 , F 97, S 8, H B 53722, I/A 5 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Información de PAUNER CORBETO MARC
Mostramos los datos de PAUNER CORBETO MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAUNER CORBETO MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos