PAULANO REX JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de PAULANO REX JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAULANO REX JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCOFRADOS ESJA SL | Administrador Unico | 10/06/2013 | 23/05/2017 |
NOJOSA GROUP SL | Socio Unico | 24/04/2013 | 05/06/2014 |
NOJOSA GROUP SL | Administrador Unico | 24/04/2013 | 05/06/2014 |
VINCULACIONES DE PAULANO REX JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAULANO REX JOSE MANUEL
Empresa: ENCOFRADOS ESJA SL
Administrador Unico
- Paulano Rex Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 225, S 8, H J 11997, I/A 7 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-23
Empresa: NOJOSA GROUP SL
Administrador Unico
- Paulano Rex Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 170, S 8, H J 19859, I/A 3 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-23
Empresa: ENCOFRADOS ESJA SL
Administrador Unico
- Paulano Rex Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 222, S 8, H J 11997, I/A 5 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-23
Empresa: NOJOSA GROUP SL
Administrador Unico
- Paulano Rex Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 167, S 8, H J 19859, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-23
Empresa: NOJOSA GROUP SL
Socio Único
- Paulano Rex Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 167, S 8, H J 19859, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-23
Información de PAULANO REX JOSE MANUEL
Mostramos los datos de PAULANO REX JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAULANO REX JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos