PAUL RICHARDSON
Informe ejecutivo de PAUL RICHARDSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAUL RICHARDSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RANK DIGITAL ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 15/02/2017 | 16/03/2022 |
RANK DIGITAL ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2017 | 16/03/2022 |
RANK DIGITAL ESPAÑA SA | Consejero | 12/12/2016 | 26/01/2021 |
RANK HOLDING ESPAÑA SA | Presidente | 08/10/2018 | 26/01/2021 |
RANK HOLDING ESPAÑA SA | Consejero | 08/10/2018 | 26/01/2021 |
VINCULACIONES DE PAUL RICHARDSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAUL RICHARDSON
Empresa: RANK DIGITAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Paul Richardson
Apoderado Mancomunado Solidario
- Paul Richardson
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 40, S 8, H B 495279, I/A 12 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-08
Empresa: RANK HOLDING ESPAÑA SA
Consejero
- Paul Richardson
Presidente
- Paul Richardson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44730 , F 165, S 8, H B 117475, I/A 69 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: RANK DIGITAL ESPAÑA SA
Consejero
- Paul Richardson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 38, S 8, H B 495279, I/A 8 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: RANK HOLDING ESPAÑA SA
Consejero
- Paul Richardson
Presidente
- Paul Richardson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44730 , F 164, S 8, H B 117475, I/A 68 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-08
Empresa: RANK DIGITAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Sastre Eduard
- Andreu Vila Jordi
- Paul Richardson
- Torres Lopez Joaquim Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 36, S 8, H B 495279, I/A 5 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: RANK DIGITAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Andreu Vila Jordi
- Paul Richardson
- Torres Lopez Joaquim Jordi
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 35, S 8, H B 495279, I/A 2 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Empresa: RANK DIGITAL ESPAÑA SA
Consejero
- Alberto Sastre Eduard
- Andreu Vila Jordi
- Paul Richardson
- Zorrilla Nebot Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 33, S 8, H B 495279, I/A 1 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Información de PAUL RICHARDSON
Mostramos los datos de PAUL RICHARDSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAUL RICHARDSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos