PAUL HUTCHINSON
Informe ejecutivo de PAUL HUTCHINSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PAUL HUTCHINSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAUL HUTCHINSON
Empresa: VIRTUAL INTERNET SERVICES LATAM SL
Apoderado Solidario
- Paul Hutchinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 87, S 8, H CE 3406, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-51
Empresa: VIRTUAL INTERNET SERVICES LATAM SL
Consejero
- Paul Hutchinson
Secretario
- Paul Hutchinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 87, S 8, H CE 3406, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-51
Empresa: 888 ONLINE GAMES ESPAÑA SA
Apoderado
- Paul Hutchinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 192, S 8, H CE 3390, I/A 4 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-51
Empresa: 888 ONLINE GAMES ESPAÑA SA
Secretario
- Paul Hutchinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 190, S 8, H CE 3390, I/A 3 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-51
Empresa: VIRTUAL INTERNET SERVICES LATAM SL
Apoderado Solidario
- Eytan Mazori
- Paul Hutchinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 87, S 8, H CE 3406, I/A 2 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-51
Empresa: VIRTUAL INTERNET SERVICES LATAM SL
Consejero
- Eytan Mazori
- Paul Hutchinson
- Vhl Financing (malta) Limited
Presidente
Secretario
- Paul Hutchinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 84, S 8, H CE 3406, I/A 1 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-51
Empresa: 888 ONLINE GAMES ESPAÑA SA
Apoderado
- Eytan Mazori
- Paul Hutchinson
Consejero
- Eytan Mazori
- Paul Hutchinson
- Vhl Financing Limited
Presidente
Secretario
- Paul Hutchinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 187, S 8, H CE 3390, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-51
Información de PAUL HUTCHINSON
Mostramos los datos de PAUL HUTCHINSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAUL HUTCHINSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos