PAUL DORIAN GRANT
Informe ejecutivo de PAUL DORIAN GRANT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAUL DORIAN GRANT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUNZIL INVEST SL | Administrador Unico | 09/12/2014 | 02/09/2019 |
SAE TECHNOLOGY GROUP SPAIN SL | REPR.143 RRM | 26/08/2016 | 13/08/2019 |
VINCULACIONES DE PAUL DORIAN GRANT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAUL DORIAN GRANT
Empresa: ZUNZIL INVEST SL
Administrador Unico
- Paul Dorian Grant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44512 , F 129, S 8, H B 458320, I/A 4 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-08
Empresa: SAE TECHNOLOGY GROUP SPAIN SL
REPR.143 RRM
- Paul Dorian Grant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44115 , F 75, S 8, H B 399630, I/A 33 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-08
Empresa: SAE TECHNOLOGY GROUP SPAIN SL
REPR.143 RRM
- Paul Dorian Grant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44115 , F 74, S 8, H B 399630, I/A 30 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Empresa: ZUNZIL INVEST SL
Administrador Unico
- Paul Dorian Grant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44512 , F 128, S 8, H B 458320, I/A 2 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Información de PAUL DORIAN GRANT
Mostramos los datos de PAUL DORIAN GRANT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAUL DORIAN GRANT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos