PAU FIGA FELIP
Informe ejecutivo de PAU FIGA FELIP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAU FIGA FELIP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRA AVELLANA SL | Apoderado | 18/06/2024 | |
AVELLANA RENOVABLES SL | Apoderado | 12/06/2024 | |
AVELLANA RENOVABLES SL | Consejero | 17/04/2020 | |
AVELLANA 1907 SL | Consejero | 23/12/2019 | |
ELECTRA AVELLANA SL | Consejero | 12/08/2013 | |
ELECTRA AVELLANA COMERCIAL SL | Consejero | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE PAU FIGA FELIP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAU FIGA FELIP
Empresa: ELECTRA AVELLANA SL
Apoderado
- Pau Figa Felip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 6590, I/A 19 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-17
Empresa: AVELLANA RENOVABLES SL
Apoderado
- Pau Figa Felip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 67325, I/A 6 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-17
Empresa: AVELLANA RENOVABLES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3285 , F 146, S 8, H GI 67325, I/A 1 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-17
Empresa: AVELLANA 1907 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267 , F 206, S 8, H GI 66682, I/A 1 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-17
Empresa: ELECTRA AVELLANA SL
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Figa Felip
- Maria Isabel Felip Ribas
- Pau Figa Felip
- Ramon Figa Avellana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878 , F 185, S 8, H GI 6590, I/A 11 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-17
Empresa: ELECTRA AVELLANA COMERCIAL SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Figa Felip
- Maria Isabel Felip Ribas
- Pau Figa Felip
- Ramon Figa Avellana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1641 , F 56, S 8, H GI 27151, I/A 3 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-17
Información de PAU FIGA FELIP
Mostramos los datos de PAU FIGA FELIP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAU FIGA FELIP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos