PATRICK MULLER
Informe ejecutivo de PATRICK MULLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PATRICK MULLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBS TRANSFORMATION CONSULTING SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2018 | 19/03/2021 |
STUDYGLOBAL M&A SL | Administrador Solidario | 14/03/2014 | |
VIMA ADMIN SYSTEMS SL | Administrador Solidario | 20/01/2012 | 24/12/2013 |
FORMACION EXTRA SL | Administrador Solidario | 24/01/2012 | 24/12/2013 |
VINCULACIONES DE PATRICK MULLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATRICK MULLER
Apoderado Mancomunado
- Patrick Muller
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46122 , F 35, S 8, H B 510121, I/A 6 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Apoderado Mancomunado
- Lena Katharina Schmidt
- Nicole Rita Elise Grundler
- Patrick Muller
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46122 , F 33, S 8, H B 510121, I/A 3 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: STUDYGLOBAL M&A SL
Administrador Solidario
- Osmira Josefina Amaiz Martinez
- Patrick Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36951 , F 57, S 8, H B 292834, I/A 5 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Empresa: FORMACION EXTRA SL
Administrador Solidario
- Osmira Josefina Amaiz Martinez
- Patrick Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42962 , F 146, S 8, H B 420863, I/A 2 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: VIMA ADMIN SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Osmira Josefina Amaiz Martinez
- Patrick Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42950 , F 208, S 8, H B 420661, I/A 2 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Empresa: FORMACION EXTRA SL
Administrador Solidario
- Osmira Josefina Amaiz Martinez
- Patrick Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42962 , F 145, S 8, H B 420863, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-08
Empresa: VIMA ADMIN SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Osmira Josefina Amaiz Martinez
- Patrick Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42950 , F 207, S 8, H B 420661, I/A 1 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Información de PATRICK MULLER
Mostramos los datos de PATRICK MULLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATRICK MULLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos