PATRICIO SOTILLOS MARIANO
Informe ejecutivo de PATRICIO SOTILLOS MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PATRICIO SOTILLOS MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOWNHOME SL | Administrador Unico | 20/01/2012 | |
ALISO PROYECTOS SL | Administrador Unico | 13/01/2010 | |
MAREN DE CONSTRUCCION Y REFORMA SL | Administrador Unico | 17/12/2008 |
VINCULACIONES DE PATRICIO SOTILLOS MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATRICIO SOTILLOS MARIANO
Empresa: TOWNHOME SL
Administrador Unico
- Patricio Sotillos Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29313 , F 99, S 8, H M 527644, I/A 2 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-28
Empresa: ALISO PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Patricio Sotillos Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 81, S 8, H A 118892, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-03
Empresa: MAREN DE CONSTRUCCION Y REFORMA SL
Administrador Unico
- Patricio Sotillos Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13408 , F 125, S 8, H M 217461, I/A 3 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Información de PATRICIO SOTILLOS MARIANO
Mostramos los datos de PATRICIO SOTILLOS MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATRICIO SOTILLOS MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos