PATRICIA EVA CORBALAN MUÑIZ
Informe ejecutivo de PATRICIA EVA CORBALAN MUÑIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PATRICIA EVA CORBALAN MUÑIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINVITOSA PROMOCION DE SUELO INDUSTRIAL Y VIVIENDA DE TOTANA SA | Apoderado | 10/10/2023 | |
PROINVITOSA PROMOCION DE SUELO INDUSTRIAL Y VIVIENDA DE TOTANA SA | Presidente | 10/08/2023 | |
PROINVITOSA PROMOCION DE SUELO INDUSTRIAL Y VIVIENDA DE TOTANA SA | Consejero | 10/08/2023 | |
TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y RESIDUOS SA | Administrador Unico | 17/12/2019 |
VINCULACIONES DE PATRICIA EVA CORBALAN MUÑIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATRICIA EVA CORBALAN MUÑIZ
Empresa: AREA DE SERVICIOS A7-606 SL
Administrador Solidario
- Patricia Eva Corbalan Muñiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 186, S 8, H MU 45258, I/A 13 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-30
Apoderado
- Patricia Eva Corbalan Muñiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 205, S 8, H MU 4145, I/A 37 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Consejero
Presidente
- Patricia Eva Corbalan Muñiz
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 205, S 8, H MU 4145, I/A 36 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-30
Empresa: AREA DE SERVICIOS A7-606 SL
Administrador Solidario
- Patricia Eva Corbalan Muñiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 186, S 8, H MU 45258, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-30
Administrador Unico
- Patricia Eva Corbalan Muñiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2435 , F 185, S 8, H MU 61356, I/A 6 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-30
Información de PATRICIA EVA CORBALAN MUÑIZ
Mostramos los datos de PATRICIA EVA CORBALAN MUÑIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATRICIA EVA CORBALAN MUÑIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos