PATRICIA AMAT MADEMONT
Informe ejecutivo de PATRICIA AMAT MADEMONT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PATRICIA AMAT MADEMONT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DJT-10 SA | Apoderado | 24/05/2011 | 14/08/2019 |
COMERCIAL DJT-10 SA | Administrador Unico | 30/11/2012 | 03/04/2017 |
COMERCIAL DJT-10 SA | Administrador Unico | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE PATRICIA AMAT MADEMONT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATRICIA AMAT MADEMONT
Empresa: COMERCIAL DJT-10 SA
Apoderado
- Patricia Amat Mademont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 177, S 8, H GI 8307, I/A 23 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-17
Empresa: COMERCIAL DJT-10 SA
Administrador Unico
- Patricia Amat Mademont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 177, S 8, H GI 8307, I/A 21 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-17
Empresa: COMERCIAL DJT-10 SA
Administrador Unico
- Patricia Amat Mademont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 177, S 8, H GI 8307, I/A 19 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-17
Empresa: COMERCIAL DJT-10 SA
Apoderado
- Patricia Amat Mademont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 176, S 8, H GI 8307, I/A 18 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-17
Empresa: COMERCIAL DJT-10 SA
Administrador Unico
- Patricia Amat Mademont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 176, S 8, H GI 8307, I/A 17 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
Información de PATRICIA AMAT MADEMONT
Mostramos los datos de PATRICIA AMAT MADEMONT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATRICIA AMAT MADEMONT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos