PATO ALONSO MANUEL
Informe ejecutivo de PATO ALONSO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PATO ALONSO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORZAN 27-29 SL | Administrador Unico | 08/11/2022 | |
SERVICIOS DE HOSTELERIA OLLOMOL SL | Administrador Unico | 08/10/2020 | |
DEFINA SL | Administrador Unico | 07/02/2019 | |
CENTRO LOGISTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO SA | Administrador Unico | 29/12/2014 | |
SUMA SERVICIOS HOSTELERIA SL | Apoderado | 23/09/2014 | |
GRUPO INVERSOR ORTEGAL SA | Administrador Unico | 18/03/2013 | |
HIDRA DE CANA SL | Administrador Mancomunado | 26/10/2012 | |
GESHOSTEL-CATERING SL | Administrador Unico | 03/09/2010 |
VINCULACIONES DE PATO ALONSO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATO ALONSO MANUEL
Empresa: CORINDON SA
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 110, S 8, H B 273330, I/A 30 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: ORZAN 27-29 SL
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 172, S 8, H C 28531, I/A 3 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-15
Empresa: CORINDON SA
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 108, S 8, H B 273330, I/A 26 N (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: CORINDON SA
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 109, S 8, H B 273330, I/A 29 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: SERVICIOS DE HOSTELERIA OLLOMOL SL
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 222, S 8, H C 54208, I/A 2 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-15
Empresa: DEFINA SL
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 28, S 8, H SC 7386, I/A 7 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-15
Empresa: CORINDON SA
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 108, S 8, H B 273330, I/A 26 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 55, S 8, H C 23687, I/A 13 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-15
Empresa: SUMA SERVICIOS HOSTELERIA SL
Apoderado
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 86, S 8, H C 47665, I/A 5 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-15
Empresa: GRUPO INVERSOR ORTEGAL SA
Administrador Unico
- Pato Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 10, S 8, H C 796, I/A 17 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-15
VER MAS ACTOS
Información de PATO ALONSO MANUEL
Mostramos los datos de PATO ALONSO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATO ALONSO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos