PATIÑO VELEZ CARLOS ALBERTO
Informe ejecutivo de PATIÑO VELEZ CARLOS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PATIÑO VELEZ CARLOS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES FAMILIA PATIÑO SL | Administrador Unico | 05/01/2021 | |
ARLES IBERICA SL | Socio Unico | 30/10/2019 | |
ARLES IBERICA SL | Administrador Unico | 30/10/2019 |
VINCULACIONES DE PATIÑO VELEZ CARLOS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATIÑO VELEZ CARLOS ALBERTO
Empresa: ARLES INVESTMENTS ETVE SL
Administrador Unico
- Patiño Velez Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5996, L 4903, F 33, S 8, H MA158632, I/A 2 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-29
Empresa: ARLES INVESTMENTS ETVE SL
Administrador Unico
- Patiño Velez Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5996, L 4903, F 32, S 8, H MA158632, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Empresa: INVERSIONES FAMILIA PATIÑO SL
Administrador Unico
- Patiño Velez Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5996, L 4903, F 27, S 8, H MA158631, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Empresa: ARLES IBERICA SL
Administrador Unico
- Patiño Velez Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5888, L 4795, F 166, S 8, H MA153167, I/A 1 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-29
Empresa: ARLES IBERICA SL
Socio Único
- Patiño Velez Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5888, L 4795, F 166, S 8, H MA153167, I/A 1 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-29
Empresa: EVEREST MEDICAL IBERICA SL
Liquidador
- Patiño Velez Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2907, L 1820, F 56, S 8, H MA 52218, I/A 2 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-29
Empresa: EVEREST MEDICAL IBERICA SL
Administrador Unico
- Patiño Velez Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2907, L 1820, F 56, S 8, H MA 52218, I/A 2 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-29
Información de PATIÑO VELEZ CARLOS ALBERTO
Mostramos los datos de PATIÑO VELEZ CARLOS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATIÑO VELEZ CARLOS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos