PATIÑO POZUELO FRANCISCO
Informe ejecutivo de PATIÑO POZUELO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PATIÑO POZUELO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANAL POZUELO SL | Administrador Solidario | 29/12/2015 | |
SEREICOM ENTERPRISES SL | Administrador Solidario | 24/12/2015 |
VINCULACIONES DE PATIÑO POZUELO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATIÑO POZUELO FRANCISCO
Empresa: CANAL POZUELO SL
Administrador Solidario
- Garcia Cabañas Pedro-david
- Medina Galindo Jose - Ramon
- Patiño Pozuelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 143, S 8, H CR 20973, I/A 2 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-19-13
Empresa: CANAL POZUELO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Cabañas Pedro-david
- Medina Galindo Jose - Ramon
- Patiño Cordoba Francisco
- Patiño Pozuelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 143, S 8, H CR 20973, I/A 2 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-19-13
Empresa: SEREICOM ENTERPRISES SL
Administrador Solidario
- Garcia Cabañas Pedro-david
- Patiño Pozuelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 3, S 8, H CR 19615, I/A 2 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-16-13
Empresa: SEREICOM ENTERPRISES SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Cabañas Pedro-david
- Patiño Cordoba Francisco
- Patiño Pozuelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 3, S 8, H CR 19615, I/A 2 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-16-13
Empresa: CANAL POZUELO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Cabañas Pedro-david
- Medina Galindo Jose - Ramon
- Patiño Cordoba Francisco
- Patiño Pozuelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 143, S 8, H CR 20973, I/A 1 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-13
Empresa: SEREICOM ENTERPRISES SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Cabañas Pedro-david
- Patiño Cordoba Francisco
- Patiño Pozuelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 1, S 8, H CR 19615, I/A 1 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-13
Información de PATIÑO POZUELO FRANCISCO
Mostramos los datos de PATIÑO POZUELO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATIÑO POZUELO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos