PATIÑO LUIS SUSANA
Informe ejecutivo de PATIÑO LUIS SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PATIÑO LUIS SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGIAS AUDIOVISUALES DEL PAIS VASCO SL | Administrador Solidario | 25/10/2019 | |
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGIAS AUDIOVISUALES DEL PAIS VASCO SL | Apoderado | 01/06/2011 | |
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGIAS AUDIOVISUALES DEL PAIS VASCO SL | Apoderado | 16/11/2010 |
VINCULACIONES DE PATIÑO LUIS SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATIÑO LUIS SUSANA
Administrador Solidario
- Patiño Luis Susana
- Zabala Barbe Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 14, S 8, H SS 32978, I/A 6 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Administrador Solidario
- Amilburu Wangeneberg Gonzalo
- Patiño Luis Susana
- Zabala Barbe Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 14, S 8, H SS 32978, I/A 6 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Administrador Solidario
- Amilburu Wangeneberg Gonzalo
- Patiño Luis Susana
- Zabala Barbe Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 13, S 8, H SS 32978, I/A 5 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Apoderado
- Patiño Luis Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 13, S 8, H SS 32978, I/A 3 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-20
Apoderado
- Patiño Luis Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 12, S 8, H SS 32978, I/A 2 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-20
Información de PATIÑO LUIS SUSANA
Mostramos los datos de PATIÑO LUIS SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATIÑO LUIS SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos