PATERNO FERNANDO RUBEN
Informe ejecutivo de PATERNO FERNANDO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PATERNO FERNANDO RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRP & ASOC. IBEROAMERICA CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 16/09/2021 | |
JF COMMERCIAL BRIDGE SL | Administrador Solidario | 04/08/2021 | |
GENESIS MOVING & RELOCATION SL | Administrador Unico | 29/04/2021 |
VINCULACIONES DE PATERNO FERNANDO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATERNO FERNANDO RUBEN
Administrador Solidario
- Paterno Fernando Ruben
- Ruitiña Lopez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11049, L 8327, F 135, S 8, H V 200325, I/A 1 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-46
Empresa: JF COMMERCIAL BRIDGE SL
Administrador Solidario
- Paterno Fernando Ruben
- Vicidomini Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11033, L 8311, F 32, S 8, H V 199814, I/A 1 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-46
Empresa: GENESIS MOVING & RELOCATION SL
Administrador Unico
- Paterno Fernando Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10982, L 8260, F 219, S 8, H V 198009, I/A 1 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-46
Empresa: PECLAUD SL
Socio Único
- Paterno Fernando Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10787, L 8066, F 51, S 8, H V 191590, I/A 1 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-46
Información de PATERNO FERNANDO RUBEN
Mostramos los datos de PATERNO FERNANDO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATERNO FERNANDO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos