PATERNAIN OSACAR MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de PATERNAIN OSACAR MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PATERNAIN OSACAR MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAZTAN PRIVATE EQUITY SCR SA | Consejero Delegado Solidario | 06/06/2024 | |
BAZTAN PRIVATE EQUITY SCR SA | Apoderado | 05/06/2024 | |
BAZTAN PRIVATE EQUITY SCR SA | Consejero | 05/06/2024 | |
ERBEREA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 09/02/2022 | |
ERBEREA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 16/10/2017 | |
BAZTAN CONSULTORES SL | Apoderado | 05/05/2015 |
VINCULACIONES DE PATERNAIN OSACAR MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATERNAIN OSACAR MARIA ISABEL
Empresa: BAZTAN PRIVATE EQUITY SCR SA
Consejero Delegado Solidario
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Paternain Osacar Maria Isabel
- Paternain Osacar Silvia
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824724, I/A 2 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: BAZTAN PRIVATE EQUITY SCR SA
Apoderado
- ABANTE ASESORES GESTION SGIIC SA
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Paternain Osacar Maria Isabel
- Paternain Osacar Silvia
Consejero
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Paternain Osacar Maria Isabel
- Paternain Osacar Silvia
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824724, I/A 1 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: BAZTAN ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Paternain Osacar Maria Isabel
- Paternain Osacar Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35025 , F 219, S 8, H M 629905, I/A 9 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Empresa: BAZTAN ARRENDAMIENTOS SL
Consejero
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Paternain Osacar Maria Isabel
- Paternain Osacar Silvia
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Paternain Osacar Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35025 , F 219, S 8, H M 629905, I/A 9 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Empresa: BAZTAN ARRENDAMIENTOS SL
Apoderado Solidario
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Paternain Osacar Maria Isabel
- Paternain Osacar Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35025 , F 95, S 8, H M 629905, I/A 4 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Empresa: GUREÑA DESARROLLO EMPRESARIAL SL
Consejero
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Paternain Osacar Maria Isabel
- Paternain Osacar Silvia
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Paternain Osacar Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35025 , F 94, S 8, H M 629905, I/A 3 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: BAZTAN CONSULTORES SL
Apoderado
- Paternain Osacar Maria Isabel
- Paternain Osacar Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 56, S 8, H M 343001, I/A 10 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Información de PATERNAIN OSACAR MARIA ISABEL
Mostramos los datos de PATERNAIN OSACAR MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATERNAIN OSACAR MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos