PASTRANA DEL POZO ANGEL
Informe ejecutivo de PASTRANA DEL POZO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTRANA DEL POZO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS GLOBALES Y OBRAS 2000 SL | Apoderado | 04/11/2020 | |
ESTACION DE SERVICIO EL TESORO SL | Apoderado | 02/09/2019 | |
RECURSOS NATURALES DEL SUELO SL | Administrador Unico | 29/06/2017 | |
EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL NORTE SL | Socio Unico | 27/05/2016 | |
EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL NORTE SL | Administrador Unico | 27/05/2016 | |
JOVE TUNNELING & MINING SL | Apoderado | 29/10/2015 | |
BLUEMON TRADER SL | Administrador Unico | 08/10/2013 | |
CUESTIONES ECONOMICAS SL | Apoderado | 28/09/2012 | |
MADAFERME SL | Administrador Unico | 15/12/2010 | |
SIDERFLUOR SA | Administrador Unico | 12/04/2010 |
VINCULACIONES DE PASTRANA DEL POZO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTRANA DEL POZO ANGEL
Empresa: SERVICIOS GLOBALES Y OBRAS 2000 SL
Apoderado
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 212, S 8, H LE 25327, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-24
Empresa: ESTACION DE SERVICIO EL TESORO SL
Apoderado
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 89, S 8, H LE 20674, I/A 3 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-24
Empresa: RECURSOS NATURALES DEL SUELO SL
Administrador Unico
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 208, S 8, H LE 997, I/A 11 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-24
Empresa: EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4198 , F 166, S 8, H AS 49823, I/A 1 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-33
Empresa: EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL NORTE SL
Socio Único
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4198 , F 166, S 8, H AS 49823, I/A 1 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-33
Empresa: JOVE TUNNELING & MINING SL
Apoderado
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 74, S 8, H AS 44921, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-33
Empresa: BLUEMON TRADER SL
Administrador Unico
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 48, S 8, H LE 20004, I/A 4 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-24
Empresa: CUESTIONES ECONOMICAS SL
Apoderado
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 77, S 8, H LE 21466, I/A 3 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-24
Empresa: MADAFERME SL
Administrador Unico
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 94, S 8, H SA 13687, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-37
Empresa: SIDERFLUOR SA
Administrador Unico
- Pastrana Del Pozo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481, L 1, F 52, S 8, H BI 1141,A , I/ 47 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-48
Información de PASTRANA DEL POZO ANGEL
Mostramos los datos de PASTRANA DEL POZO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTRANA DEL POZO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos