PASTOR ZAMORA ANGELA
Informe ejecutivo de PASTOR ZAMORA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASTOR ZAMORA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAONA FOOTWEAR SL | Administrador Unico | 27/03/2020 | 25/01/2023 |
SAONA FOOTWEAR SL | Socio Unico | 27/03/2020 | 25/01/2023 |
NATURAL VULKAN SL | Apoderado Solidario | 01/03/2018 | 20/02/2020 |
VINCULACIONES DE PASTOR ZAMORA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR ZAMORA ANGELA
Empresa: SAONA FOOTWEAR SL
Administrador Unico
- Pastor Zamora Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289 , F 13, S 8, H A 169467, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-03
Empresa: SAONA FOOTWEAR SL
Administrador Unico
- Pastor Zamora Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289 , F 12, S 8, H A 169467, I/A 1 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-03
Empresa: SAONA FOOTWEAR SL
Socio Único
- Pastor Zamora Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289 , F 12, S 8, H A 169467, I/A 1 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-03
Empresa: NATURAL VULKAN SL
Apoderado Solidario
- Pastor Zamora Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 19, S 8, H A 67472, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-03
Empresa: NATURAL VULKAN SL
Apoderado Solidario
- Pastor Campello Pascual Antonio
- Pastor Zamora Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 18, S 8, H A 67472, I/A 2 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-03
Información de PASTOR ZAMORA ANGELA
Mostramos los datos de PASTOR ZAMORA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR ZAMORA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos