PASTOR VICENTE AIDA BEGOÑA
Informe ejecutivo de PASTOR VICENTE AIDA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTOR VICENTE AIDA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALUES ACADEMY EXPERIENCE SL | Administrador Solidario | 15/03/2022 | |
LLUNA CONSULTING SL | Administrador Unico | 24/08/2021 | |
LLUNA CONSULTING SL | Socio Unico | 24/08/2021 | |
AIPASVI RB FORMACION SL | Socio Unico | 08/01/2018 | |
AIPASVI RB FORMACION SL | Administrador Unico | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE PASTOR VICENTE AIDA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR VICENTE AIDA BEGOÑA
Empresa: VALUES ACADEMY EXPERIENCE SL
Administrador Solidario
- Coloma Moya Modesto
- Lopez Canovas Antonio Jose
- Pastor Vicente Aida Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4457 , F 23, S 8, H A 178883, I/A 1 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-03
Empresa: LLUNA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Pastor Vicente Aida Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4402 , F 172, S 8, H A 175914, I/A 1 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-03
Empresa: LLUNA CONSULTING SL
Socio Único
- Pastor Vicente Aida Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4402 , F 172, S 8, H A 175914, I/A 1 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-03
Empresa: AIPASVI RB FORMACION SL
Administrador Unico
- Pastor Vicente Aida Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 162, S 8, H A 130250, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
Empresa: AIPASVI RB FORMACION SL
Administrador Solidario
- Baratas Lopez Rafael
- Pastor Vicente Aida Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 162, S 8, H A 130250, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
Empresa: AIPASVI RB FORMACION SL
Socio Único
- Pastor Vicente Aida Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 162, S 8, H A 130250, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
Empresa: AIPASVI RB FORMACION SL
Administrador Solidario
- Baratas Lopez Rafael
- Pastor Vicente Aida Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 162, S 8, H A 130250, I/A 1 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-03
Información de PASTOR VICENTE AIDA BEGOÑA
Mostramos los datos de PASTOR VICENTE AIDA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR VICENTE AIDA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos