PASTOR VALLES PASCUAL
Informe ejecutivo de PASTOR VALLES PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTOR VALLES PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASSEGURANCES VALLES SL | Administrador Solidario | 10/01/2024 |
VINCULACIONES DE PASTOR VALLES PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR VALLES PASCUAL
Empresa: SEGURARENAL CORREDURIA DE SEGUROS SL
Liquidador Mancomunado
- Pastor Valles Pascual
- Valles Clemente Maria Laureana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 46, S 8, H A 170985, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-03
Empresa: SEGURARENAL CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Pastor Valles Pascual
- Valles Clemente Maria Laureana
Liquidador Mancomunado
- Pastor Valles Pascual
- Valles Clemente Maria Laureana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 46, S 8, H A 170985, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-03
Empresa: ASSEGURANCES VALLES SL
Administrador Solidario
- Pastor Valles Pascual
- Valles Clemente Maria Laureana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2691 , F 161, S 8, H A 78791, I/A 2 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-03
Empresa: SEGURARENAL CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Pastor Valles Pascual
- Valles Clemente Maria Laureana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 45, S 8, H A 170985, I/A 1 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-03
Información de PASTOR VALLES PASCUAL
Mostramos los datos de PASTOR VALLES PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR VALLES PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos