PASTOR SANTOS JORGE
Informe ejecutivo de PASTOR SANTOS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTOR SANTOS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO E INVESTIGACION SA | Consejero Delegado Solidario | 19/02/2013 | |
TECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO E INVESTIGACION SA | Presidente | 13/07/2011 | |
TECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO E INVESTIGACION SA | Consejero | 13/07/2011 |
VINCULACIONES DE PASTOR SANTOS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR SANTOS JORGE
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Santos Jorge
- Veloso Huidobro Juan Jose
Consejero
- Barreda Santos Maria Isabel
- Pastor Santos Jorge
- Rincon Beladiez Maria Soledad
- Veloso Huidobro Juan Jose
Presidente
- Pastor Santos Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 80, S 8, H M 37576, I/A 20 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-28
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Santos Jorge
- Veloso Huidobro Juan Jose
Consejero
- Barreda Santos Maria Isabel
- Pastor Santos Jorge
- Rincon Beladiez Maria Soledad
- Veloso Huidobro Juan Jose
Presidente
- Pastor Santos Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 80, S 8, H M 37576, I/A 19 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Santos Jorge
- Veloso Huidobro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 17, S 8, H M 37576, I/A 18 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
Consejero
- Barreda Santos Maria Isabel
- Pastor Santos Jorge
- Veloso Huidobro Juan Jose
Presidente
- Pastor Santos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 17, S 8, H M 37576, I/A 17 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Santos Jorge
- Salvador Temprano Eusebio
- Veloso Huidobro Juan Jose
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 17, S 8, H M 37576, I/A 17 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Consejero
- Barreda Santos Maria Isabel
- Pastor Santos Jorge
- Salvador Temprano Eusebio
- Veloso Huidobro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 16, S 8, H M 37576, I/A 16 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Santos Jorge
- Salvador Temprano Eusebio
- Veloso Huidobro Juan Jose
Presidente
- Pastor Santos Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 16, S 8, H M 37576, I/A 16 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Santos Jorge
- Salvador Temprano Eusebio
- Veloso Huidobro Juan Jose
Presidente
- Pastor Santos Jorge
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 16, S 8, H M 37576, I/A 16 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Información de PASTOR SANTOS JORGE
Mostramos los datos de PASTOR SANTOS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR SANTOS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos