PASTOR RUANO FRANCISCO
Informe ejecutivo de PASTOR RUANO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PASTOR RUANO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASTOR NEUMATICOS SL | Administrador Solidario | 25/02/2022 | 16/01/2024 |
NEUMATICOS PASTOR SL | Liquidador | 26/03/2012 | 26/03/2012 |
NEUMATICOS PASTOR SL | Administrador Unico | 26/03/2012 | |
ALMANTEIDE SL | Administrador Unico | 26/05/2009 |
VINCULACIONES DE PASTOR RUANO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR RUANO FRANCISCO
Empresa: PASTOR NEUMATICOS SL
Administrador Solidario
- Dominguez Piqueras Jose Alberto
- Pastor Ruano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 806, F 212, S 8, H AB 29296, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-02
Empresa: PASTOR NEUMATICOS SL
Administrador Solidario
- Dominguez Piqueras Jose Alberto
- Pastor Ruano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 806, F 212, S 8, H AB 29296, I/A 1 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-02
Empresa: NEUMATICOS PASTOR SL
Liquidador
- Pastor Ruano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582, L 346, F 190, S 8, H AB 8028, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-02
Empresa: NEUMATICOS PASTOR SL
Administrador Unico
- Pastor Ruano Francisco
Liquidador
- Pastor Ruano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582, L 346, F 190, S 8, H AB 8028, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-02
Empresa: ALMANTEIDE SL
Administrador Unico
- Pastor Ruano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 58, S 8, H TF 35397, I/A 5 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-38
Información de PASTOR RUANO FRANCISCO
Mostramos los datos de PASTOR RUANO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR RUANO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos