PASTOR ROPERO AZUCENA
Informe ejecutivo de PASTOR ROPERO AZUCENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASTOR ROPERO AZUCENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES BADIA SL | Administrador Unico | 17/07/2023 |
VINCULACIONES DE PASTOR ROPERO AZUCENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR ROPERO AZUCENA
Empresa: TRANSPORTES BADIA SL
Administrador Unico
- Pastor Ropero Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32867 , F 20, S 8, H M 591683, I/A 10 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: TRANSPORTES BADIA SL
Administrador Unico
- Pastor Ropero Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32867 , F 20, S 8, H M 591683, I/A 7 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Empresa: TRANSPORTES BADIA SL
Administrador Unico
- Pastor Ropero Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32867 , F 18, S 8, H M 591683, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: TRANSPORTES BADIA SL
Socio Único
- Pastor Ropero Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32867 , F 18, S 8, H M 591683, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: ALMATRANS CARGO SL
Liquidador
- Pastor Ropero Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 43, S 8, H M 589842, I/A 2 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Empresa: ALMATRANS CARGO SL
Administrador Unico
- Pastor Ropero Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 43, S 8, H M 589842, I/A 2 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Empresa: ALMATRANS CARGO SL
Administrador Unico
- Pastor Ropero Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 41, S 8, H M 589842, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: ALMATRANS CARGO SL
Socio Único
- Pastor Ropero Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32770 , F 41, S 8, H M 589842, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: TRANSPORTES HIPOLITO PORTERO SL
Administrador Solidario
- Pastor Ropero Azucena
- Portero Vilela Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22336 , F 105, S 8, H M 398806, I/A 6 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Información de PASTOR ROPERO AZUCENA
Mostramos los datos de PASTOR ROPERO AZUCENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR ROPERO AZUCENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos