PASTOR PINILLOS MERCEDES
Informe ejecutivo de PASTOR PINILLOS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTOR PINILLOS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOKIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 07/05/2009 | 15/06/2016 |
NOKIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 08/02/2012 | 15/06/2016 |
NOKIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 15/06/2016 | |
NOKIA SPAIN SA | Apoderado | 15/06/2016 | |
NOKIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 13/11/2013 | 15/06/2016 |
VINCULACIONES DE PASTOR PINILLOS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR PINILLOS MERCEDES
Empresa: ALCATEL LUCENT ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Pastor Pinillos Mercedes
- Pastor Pinillos Mercedes
- Pastor Pinillos Mercedes
- Pastor Pinillos Mercedes
Apoderado
- Largacha Redondo Lorenzo
- Pastor Pinillos Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23485 , F 210, S 8, H M 28875, I/A 1031 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Empresa: ALCATEL LUCENT ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23485 , F 199, S 8, H M 28875, I/A 1006 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: ALCATEL LUCENT ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23485 , F 187, S 8, H M 28875, I/A 990 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Empresa: ALCATEL LUCENT ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23485 , F 169, S 8, H M 28875, I/A 959 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-28
Información de PASTOR PINILLOS MERCEDES
Mostramos los datos de PASTOR PINILLOS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR PINILLOS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos