PASTOR PEREZ VICENTE MANUEL
Informe ejecutivo de PASTOR PEREZ VICENTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PASTOR PEREZ VICENTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREPARACIONES Y MOLDEADOS SL | Administrador Unico | 27/03/2024 | |
SUNBURST SL | Administrador Unico | 27/03/2024 | |
HOPE DIAMON SL | Administrador Unico | 27/03/2024 | |
CREACIONES S.W. SA | Secretario | 13/01/2021 | |
CREACIONES S.W. SA | Apoderado | 30/01/2015 | |
HOPE DIAMON SL | Apoderado | 29/01/2015 | |
PREPARACIONES Y MOLDEADOS SL | Apoderado | 29/01/2015 | |
MOCARONI SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | |
CREACIONES S.W. SA | Consejero | 29/01/2015 | |
SUNBURST SL | Apoderado | 28/01/2015 |
VINCULACIONES DE PASTOR PEREZ VICENTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR PEREZ VICENTE MANUEL
Empresa: HOPE DIAMON SL
Administrador Unico
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 148, S 8, H A 39083, I/A 6 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-03
Empresa: SUNBURST SL
Administrador Unico
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 136, S 8, H A 39081, I/A 6 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-03
Empresa: PREPARACIONES Y MOLDEADOS SL
Administrador Unico
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3545 , F 106, S 8, H A 126521, I/A 4 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-03
Empresa: COLORS COMPLEX SPAIN SL
Administrador Unico
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043 , F 21, S 8, H A 155469, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-03
Empresa: CREACIONES S.W. SA
Presidente
Secretario
- Pastor Perez Vicente Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 61, S 8, H A 41431, I/A 21 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-03
Empresa: CREACIONES S.W. SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 61, S 8, H A 41431, I/A 21 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-03
Empresa: CREACIONES S.W. SA
Consejero
- Martinez Alberola Luis
- Martinez Rico Luis
- Martinez Rico Miguel Pedro
- Pastor Maestre Vicente
- Pastor Perez Vicente Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 61, S 8, H A 41431, I/A 20 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-03
Empresa: COLORS COMPLEX SPAIN SL
Administrador Unico
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043 , F 19, S 8, H A 155469, I/A 1 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-03
Empresa: MARCAS OLIMPICAS SL
Administrador Unico
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 30, S 8, H A 111243, I/A 4 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-03
Empresa: CREACIONES S.W. SA
Apoderado
- Pastor Perez Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 60, S 8, H A 41431, I/A 18 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-03
VER MAS ACTOS
Información de PASTOR PEREZ VICENTE MANUEL
Mostramos los datos de PASTOR PEREZ VICENTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR PEREZ VICENTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos