PASTOR PERELLO ANTONIO
Informe ejecutivo de PASTOR PERELLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PASTOR PERELLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S'ALQ SL | Presidente | 19/06/2023 | |
S'ALQ SL | Consejero | 19/06/2023 | |
HERO TECNO CONSTRUCCIO SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | |
S'ALQ SL | Socio Unico | 30/03/2021 |
VINCULACIONES DE PASTOR PERELLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR PERELLO ANTONIO
Empresa: HERO CASES PREFABRICADES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Font Planas Margarita
- Pastor Font Guillermo
- Pastor Perello Antonio
Presidente
- Pastor Perello Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2942 , F 26, S 8, H PM 89885, I/A 5 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-07
Empresa: HERO CASES PREFABRICADES SL
Administrador Unico
- Pastor Perello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2942 , F 26, S 8, H PM 89885, I/A 5 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-07
Empresa: PLANIFICACIO CONSTRUCTIVA BALEAR SA
Apoderado Solidario
- Pastor Perello Antonio
- Pastor Perello Sebastian
- Segui Serra Pau
Apoderado
- Navarro Bertos Jose Manuel
- Pastor Font Guillermo
- Pastor Perello Antonio
- Pastor Perello Antonio
- Pastor Perello Catalina
- Pastor Perello Sebastian
- Pastor Perello Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 30, S 8, H PM 8590, I/A 34 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
Empresa: PROMOCIONES PASTOR PERELLO SL
Administrador Solidario
- Pastor Perello Antonio
- Pastor Perello Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 54, S 8, H PM 9674, I/A 13 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-07
Empresa: HERO TECNO CONSTRUCCIO SL
Administrador Unico
- Pastor Perello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 224, S 8, H PM 69763, I/A 10 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-07
Empresa: HERO TECNO CONSTRUCCIO SL
Administrador Solidario
- Pastor Perello Antonio
- Pastor Perello Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 224, S 8, H PM 69763, I/A 10 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-07
Empresa: HERO CASES PREFABRICADES SL
Administrador Unico
- Pastor Perello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 31, S 8, H PM 89885, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-07
Empresa: HERO CASES PREFABRICADES SL
Nuevo Socio Único
- Pastor Perello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 31, S 8, H PM 89885, I/A 2 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-07
Empresa: TRES DE DESEMBRE 2014 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Estelrich Pastor Antonio
- Estelrich Pastor Damian
- Pastor Perello Antonio
- Pastor Perello Sebastian
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pastor Perello Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 155, S 8, H PM 76611, I/A 4 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-07
Empresa: HERO TECNO CONSTRUCCIO SL
Administrador Solidario
- Pastor Perello Antonio
- Pastor Perello Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 73, S 8, H PM 69763, I/A 9 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-07
VER MAS ACTOS
Información de PASTOR PERELLO ANTONIO
Mostramos los datos de PASTOR PERELLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR PERELLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos