PASTOR PANADERO CESAR
Informe ejecutivo de PASTOR PANADERO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASTOR PANADERO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES GEDESMA SL | Administrador Unico | 28/04/2015 |
VINCULACIONES DE PASTOR PANADERO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR PANADERO CESAR
Empresa: MAPINTU SL
Administrador Unico
- Pastor Panadero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 647012, I/A 2 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: HAGS SWELEK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Diaz Gomez Hermila
- Pastor Panadero Cesar
- Peral Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 198, S 8, H PM 714, I/A 32 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-07
Empresa: MAPINTU SL
Administrador Unico
- Pastor Panadero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36009 , F 50, S 8, H M 647012, I/A 1 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: APLICACIONES GEDESMA SL
Administrador Unico
- Pastor Panadero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33410 , F 47, S 8, H M 601452, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Información de PASTOR PANADERO CESAR
Mostramos los datos de PASTOR PANADERO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR PANADERO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos