PASTOR MUÑOZ CHESJEN NICOLE
Informe ejecutivo de PASTOR MUÑOZ CHESJEN NICOLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTOR MUÑOZ CHESJEN NICOLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROGRESO BRILLANTE SL | Socio Unico | 12/12/2022 | |
PROGRESO BRILLANTE SL | Administrador Unico | 12/12/2022 | |
CHESJEN SL | Socio Unico | 16/07/2020 | |
CHESJEN SL | Administrador Unico | 16/07/2020 |
VINCULACIONES DE PASTOR MUÑOZ CHESJEN NICOLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR MUÑOZ CHESJEN NICOLE
Administrador Unico
- Pastor Muñoz Chesjen Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 202, S 8, H M 778725, I/A 4 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Administrador Unico
- Pastor Muñoz Chesjen Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 202, S 8, H M 778725, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: PROGRESO BRILLANTE SL
Administrador Unico
- Pastor Muñoz Chesjen Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44377 , F 131, S 8, H M 782121, I/A 1 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: PROGRESO BRILLANTE SL
Socio Único
- Pastor Muñoz Chesjen Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44377 , F 131, S 8, H M 782121, I/A 1 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: CHESJEN SL
Administrador Unico
- Pastor Muñoz Chesjen Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40722 , F 1, S 8, H M 722567, I/A 1 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: CHESJEN SL
Socio Único
- Pastor Muñoz Chesjen Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40722 , F 1, S 8, H M 722567, I/A 1 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Información de PASTOR MUÑOZ CHESJEN NICOLE
Mostramos los datos de PASTOR MUÑOZ CHESJEN NICOLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR MUÑOZ CHESJEN NICOLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos