PASTOR MIQUEL ROSA MARIA
Informe ejecutivo de PASTOR MIQUEL ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTOR MIQUEL ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANION SOLUCIONES SL | Apoderado Solidario | 24/10/2018 |
VINCULACIONES DE PASTOR MIQUEL ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR MIQUEL ROSA MARIA
Empresa: MANION SOLUCIONES SL
Apoderado Solidario
- Pastor Miquel Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41859 , F 132, S 8, H B 389450, I/A 9 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
Empresa: MANION SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Pastor Miquel Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41859 , F 132, S 8, H B 389450, I/A 8 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-08
Empresa: MANION SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Pastor Miquel Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41859 , F 132, S 8, H B 389450, I/A 6 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: MANION SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Pastor Miquel Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41859 , F 131, S 8, H B 389450, I/A 5 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: MANION SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Pastor Miquel Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41577 , F 32, S 8, H B 389450, I/A 2 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Información de PASTOR MIQUEL ROSA MARIA
Mostramos los datos de PASTOR MIQUEL ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR MIQUEL ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos