PASTOR MARTINEZ MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de PASTOR MARTINEZ MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PASTOR MARTINEZ MARIA CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUBEA INVERSIONES SL | Consejero | 03/01/2022 | |
EDETANIA PROMOCIONES URBANAS SL | Consejero Delegado | 01/12/2021 | |
EDETANIA PROMOCIONES URBANAS SL | Consejero | 01/12/2021 | |
INVERSIONES ALPA SL | Consejero Delegado Solidario | 14/10/2021 | |
INVERSIONES ALPA SL | Consejero | 14/10/2021 |
VINCULACIONES DE PASTOR MARTINEZ MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR MARTINEZ MARIA CONSUELO
Empresa: INVERSIONES IRPACAN 2010 SL
Consejero Delegado
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Consejero
- Alvarez Dromant Francisco Guillermo
- Alvarez Pastor Guillermo
- Alvarez Pastor Maria Consuelo
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 138515, I/A 11 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-46
Empresa: INICIATIVAS AGRICOLAS AGER SL
Consejero Delegado
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Consejero
- Alvarez Dromant Francisco Guillermo
- Alvarez Pastor Guillermo-jose
- Gil Casanova Javier Antonio
- Herrero Polo Javier
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9476, L 6758, F 153, S 8, H V 148715, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-46
Empresa: INICIATIVAS AGRICOLAS AGER SL
Consejero Delegado
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9476, L 6758, F 153, S 8, H V 148715, I/A 7 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-46
Empresa: INVERSIONES IRPACAN 2010 SL
Consejero Delegado
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Consejero
- Alvarez Dromant Francisco Guillermo
- Alvarez Pastor Guillermo
- Alvarez Pastor Maria Consuelo
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 219, S 8, H V 138515, I/A 8 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
Empresa: INVERSIONES IRPACAN 2010 SL
Administrador Unico
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 219, S 8, H V 138515, I/A 8 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
Empresa: EUBEA INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Dromant Francisco Guillermo
- Alvarez Pastor Guillermo
- Alvarez Pastor Maria Conseulo
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 206, S 8, H V 102633, I/A 14 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
Empresa: EUBEA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Alvarez Pastor Guillermo
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 206, S 8, H V 102633, I/A 14 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
Empresa: EDETANIA PROMOCIONES URBANAS SL
Consejero Delegado
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Consejero
- Alvarez Dromant Francisco Guillermo
- Alvarez Pastor Guillermo
- Alvarez Pastor Maria Consuelo
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7288, L 4590, F 122, S 8, H V 85750, I/A 13 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-46
Empresa: INVERSIONES ALPA SL
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Consejero
- Alvarez Dromant Francisco Guillermo
- Alvarez Pastor Guillermo
- Alvarez Pastor Maria Conseulo
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6233, L 3538, F 134, S 8, H V 63598, I/A 5 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Empresa: INICIATIVAS AGRICOLAS AGER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Dromant Francisco Guillermo
- Alvarez Pastor Guillermo-jose
- Gil Casanova Javier Antonio
- Herrero Polo Javier
- Pastor Martinez Maria Consuelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9476, L 6758, F 153, S 8, H V 148715, I/A 6 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-46
VER MAS ACTOS
Información de PASTOR MARTINEZ MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de PASTOR MARTINEZ MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR MARTINEZ MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos