PASTOR LOPEZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de PASTOR LOPEZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTOR LOPEZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASTOR AGUA SA | Consejero Delegado Solidario | 30/04/2024 | |
PASTOR AGUA SA | Secretario | 11/04/2024 | |
PASTOR AGUA SA | Consejero | 11/04/2024 |
VINCULACIONES DE PASTOR LOPEZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR LOPEZ MARIA LUISA
Empresa: PASTOR AGUA SA
Consejero Delegado Solidario
- Julian Pastor Garrido
- Miguel Angel Pastor Sanchez
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
- Pastor Yelamos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 153, S 8, H GU 860, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-19
Empresa: PASTOR AGUA SA
Consejero
- Julian Pastor Garrido
- Miguel Angel Pastor Sanchez
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
- Pastor Yelamos Fernando
Presidente
Secretario
- Pastor Lopez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 152, S 8, H GU 860, I/A 10 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-19
Empresa: PASTOR AGUA SA
Consejero Delegado Solidario
- Miguel Angel Pastor Sanchez
- Pastor Agua Doroteo
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
- Pastor Yelamos Fernando
Consejero
- Miguel Angel Pastor Sanchez
- Pastor Agua Doroteo
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
- Pastor Yelamos Fernando
Presidente
Secretario
- Pastor Lopez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 152, S 8, H GU 860, I/A 10 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-19
Empresa: PASTOR AGUA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Agua Doroteo
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
- Pastor Sanchez Miguel Angel
- Pastor Yelamos Fernando
Consejero
- Pastor Agua Doroteo
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
- Pastor Sanchez Miguel Angel
- Pastor Yelamos Fernando
Presidente
Secretario
- Pastor Lopez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 152, S 8, H GU 860, I/A 9 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-19
Empresa: PASTOR AGUA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pastor Agua Doroteo
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
- Pastor Sanchez Miguel Angel
- Pastor Yelamos Fernando
Consejero
- Pastor Agua Doroteo
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
- Pastor Sanchez Miguel Angel
- Pastor Yelamos Fernando
Presidente
- Pastor Agua Pablo
- Pastor Lopez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 151, S 8, H GU 860, I/A 8 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-19
Información de PASTOR LOPEZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de PASTOR LOPEZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR LOPEZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos