PASTOR IVAÑEZ DAMIAN
Informe ejecutivo de PASTOR IVAÑEZ DAMIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTOR IVAÑEZ DAMIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO IBI EMISORA DE FRECUENCIA MODULADA SL | Consejero | 08/11/2023 |
VINCULACIONES DE PASTOR IVAÑEZ DAMIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR IVAÑEZ DAMIAN
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 225, S 8, H A 19051, I/A 17 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-03
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 225, S 8, H A 19051, I/A 17 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-03
Consejero
- Manso Fernandez Maria Dolores
- Pastor Ivañez Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 225, S 8, H A 19051, I/A 16 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-03
Consejero
- Manso Fernandez Maria Dolores
- Pastor Ivañez Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 210, S 8, H A 19051, I/A 15 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-03
Consejero
- Hidalgo Vidal Susana
- Manso Fernandez Maria Dolores
- Pastor Ivañez Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 210, S 8, H A 19051, I/A 13 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-03
Consejero
- Manso Fernandez Maria Dolores
- Pastor Ivañez Damian
- Santoyo Molina Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 210, S 8, H A 19051, I/A 12 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-03
Información de PASTOR IVAÑEZ DAMIAN
Mostramos los datos de PASTOR IVAÑEZ DAMIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR IVAÑEZ DAMIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos