PASTOR GUERRA MANUELA
Informe ejecutivo de PASTOR GUERRA MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTOR GUERRA MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMARO ASSETS SL | Administrador Solidario | 02/03/2023 | |
MORGAN MEDIA SL | Administrador Solidario | 29/06/2020 | |
WINK INSIGHTS SL | Apoderado Solidario | 02/03/2020 | |
WINK INSIGHTS SL | Apoderado Mancomunado | 02/03/2020 | |
WINK INSIGHTS SL | Presidente | 29/08/2016 | |
WINK INSIGHTS SL | Consejero | 29/08/2016 | |
DRAKE INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 02/02/2015 |
VINCULACIONES DE PASTOR GUERRA MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR GUERRA MANUELA
Empresa: DRAKE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Lopez De Chicheri Perez Mansilla Ricardo Luis
- Pastor Guerra Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32921 , F 147, S 8, H M 592662, I/A 3 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Empresa: AMARO ASSETS SL
Administrador Solidario
- Lopez De Chicheri Perez Mansilla Ricardo Luis
- Pastor Guerra Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34700 , F 143, S 8, H M 624141, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: AMARO ASSETS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez De Chicheri Perez Mansilla Ricardo Luis
- Pastor Guerra Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34700 , F 143, S 8, H M 624141, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: MORGAN MEDIA SL
Administrador Solidario
- Lopez De Chicheri Perez Mansilla Ricardo Luis
- Pastor Guerra Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30961 , F 111, S 8, H M 557320, I/A 6 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: MORGAN MEDIA SL
Administrador Unico
- Pastor Guerra Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30961 , F 111, S 8, H M 557320, I/A 6 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: WINK INSIGHTS SL
Apoderado Mancomunado
- Pastor Guerra Manuela
- Sanchez Fernandez Luis
Apoderado Solidario
- Pastor Guerra Manuela
- Sanchez Fernandez Luis
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4288 , F 33, S 8, H AS 52427, I/A 4 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-33
Empresa: ERICE INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez De Chicheri Perez Mansilla Ricardo Luis
- Pastor Guerra Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34700 , F 143, S 8, H M 624141, I/A 2 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-28
Empresa: MARCENADO INVESTMENTS SL
Consejero
- Lopez De Chicheri Perez Mansilla Ricardo Luis
- Pastor Guerra Manuela
- Sanchez Fernandez Luis
Presidente
- Pastor Guerra Manuela
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34700 , F 153, S 8, H M 624142, I/A 2 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-28
Empresa: MORGAN MEDIA SL
Administrador Unico
- Pastor Guerra Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30961 , F 111, S 8, H M 557320, I/A 4 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: JENNER INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Lopez De Chicheri Perez Mansilla Ricardo Luis
- Pastor Guerra Manuela
- Sanchez Fernandez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32921 , F 146, S 8, H M 592662, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Información de PASTOR GUERRA MANUELA
Mostramos los datos de PASTOR GUERRA MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR GUERRA MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos