PASTOR GIROS VICTOR
Informe ejecutivo de PASTOR GIROS VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTOR GIROS VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDERSEN 1012 SL | Administrador Mancomunado | 01/07/2024 | |
VILES HOMES SL | Administrador Mancomunado | 16/02/2024 | |
CALOP HOLDING 2023 SL | Administrador Unico | 10/05/2023 | |
SAT CHIT ANANDA SL | Administrador Unico | 28/03/2022 | |
OXYGEN HOMES SL | Administrador Mancomunado | 23/10/2020 | |
LOLA REALTY SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | |
LA MAISON LLAVANERES SL | Administrador Mancomunado | 29/05/2019 |
VINCULACIONES DE PASTOR GIROS VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR GIROS VICTOR
Empresa: ANDERSEN 1012 SL
Administrador Mancomunado
- Pastor Giros Victor
- Vives Bernades Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617823, I/A 1 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-08
Empresa: VILES HOMES SL
Administrador Mancomunado
- Boj Valles Carlos
- Pastor Giros Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49141 , F 6, S 8, H B 609224, I/A 1 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: CALOP HOLDING 2023 SL
Administrador Unico
- Pastor Giros Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48775 , F 177, S 8, H B 595776, I/A 1 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: SAT CHIT ANANDA SL
Administrador Unico
- Pastor Giros Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48241 , F 6, S 8, H B 577123, I/A 1 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-08
Empresa: OXYGEN HOMES SL
Administrador Mancomunado
- Cotes Ocaña Antonio
- Lopez Torrubiano Ruben
- Pastor Giros Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46914 , F 213, S 8, H B 535183, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: LOLA REALTY SL
Administrador Unico
- Pastor Giros Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 62, S 8, H B 546702, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: LA MAISON LLAVANERES SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Torrubiano Ruben
- Pastor Giros Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46914 , F 209, S 8, H B 535182, I/A 1 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-08
Información de PASTOR GIROS VICTOR
Mostramos los datos de PASTOR GIROS VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR GIROS VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos