PASTOR GARCIA ANA ROSA
Informe ejecutivo de PASTOR GARCIA ANA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTOR GARCIA ANA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INAR IA LABS & TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 14/02/2024 | |
NEWTRAL MEDIA AUDIOVISUAL SL | Socio Unico | 30/10/2017 | |
NEWTRAL MEDIA AUDIOVISUAL SL | Administrador Unico | 30/10/2017 |
VINCULACIONES DE PASTOR GARCIA ANA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR GARCIA ANA ROSA
Empresa: INAR IA LABS & TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Pastor Garcia Ana Rosa
- Pastor Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46413 , F 80, S 8, H M 815141, I/A 1 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: BENEWTRAL SL
Liquidador
- Pastor Garcia Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39197 , F 73, S 8, H M 696317, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: BENEWTRAL SL
Administrador Unico
- Pastor Garcia Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39197 , F 73, S 8, H M 696317, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: BENEWTRAL SL
Administrador Unico
- Pastor Garcia Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39197 , F 70, S 8, H M 696317, I/A 1 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Empresa: NEWTRAL MEDIA AUDIOVISUAL SL
Administrador Unico
- Pastor Garcia Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36538 , F 1, S 8, H M 656277, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: NEWTRAL MEDIA AUDIOVISUAL SL
Socio Único
- Pastor Garcia Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36538 , F 1, S 8, H M 656277, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Información de PASTOR GARCIA ANA ROSA
Mostramos los datos de PASTOR GARCIA ANA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR GARCIA ANA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos