PASTOR FERNANDEZ JOSE
Informe ejecutivo de PASTOR FERNANDEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTOR FERNANDEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOCK FILM FACTORY SL | Socio Unico | 05/01/2021 | |
SHOCK FILM FACTORY SL | Administrador Unico | 05/01/2021 |
VINCULACIONES DE PASTOR FERNANDEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR FERNANDEZ JOSE
Empresa: SHOCK FILM FACTORY SL
Administrador Unico
- Pastor Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 78, S 8, H M 621030, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Empresa: SHOCK FILM FACTORY SL
Socio Único
- Pastor Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 78, S 8, H M 621030, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Empresa: CONSTRUCCIONES PASTOR Y ALMODOVAR SL
Liquidador Mancomunado
- Pastor Arenas Francisco Javier
- Pastor Fernandez Francisco
- Pastor Fernandez Jose
- Pastor Fernandez Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 144, S 8, H BA 1296,BA , I/ 7 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-06
Empresa: CONSTRUCCIONES PASTOR Y ALMODOVAR SL
Administrador Solidario
- Pastor Fernandez Jose
- Pastor Fernandez Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 144, S 8, H BA 1296,BA , I/ 7 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-06
Empresa: CONSTRUCCIONES PASTOR Y ALMODOVAR SL
Administrador Solidario
- Pastor Fernandez Jose
- Pastor Fernandez Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 144, S 8, H BA 1296,BA , I/ 6 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-06
Empresa: CONSTRUCCIONES PASTOR Y ALMODOVAR SL
Administrador Solidario
- Pastor Fernandez Francisco
- Pastor Fernandez Jose
- Pastor Fernandez Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 115, S 8, H BA 1296,BA , I/ 5 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-06
Empresa: CONSTRUCCIONES PASTOR Y ALMODOVAR SL
Administrador Solidario
- Pastor Fernandez Francisco
- Pastor Fernandez Jose
- Pastor Fernandez Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 114, S 8, H BA 1296,BA , I/ 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-06
Información de PASTOR FERNANDEZ JOSE
Mostramos los datos de PASTOR FERNANDEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR FERNANDEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos