PASTALLE VALENZUELA JORDI
Informe ejecutivo de PASTALLE VALENZUELA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASTALLE VALENZUELA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIGUES DE CASTELLBISBAL EMPRESA MIXTA SL | Consejero | 22/02/2024 | |
SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL SA | Consejero | 23/11/2021 | |
NOVA VERSIO 1966 SL | Consejero | 08/06/2021 | |
NOVA VERSIO 1966 SL | Secretario | 08/06/2021 |
VINCULACIONES DE PASTALLE VALENZUELA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTALLE VALENZUELA JORDI
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42924 , F 18, S 8, H B 413209, I/A 13 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42924 , F 18, S 8, H B 413209, I/A 13 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Comas Comellas Jaime
- Docampo Diaz Jesus
- Pastalle Valenzuela Jordi
- Pidelaserra Duran Pere
- Planas Olivella Josep Maria
- Sarda Ribot Sergi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47293 , F 1, S 8, H B 26139, I/A 16 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Empresa: NOVA VERSIO 1966 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Comas Comellas Jaime
- Docampo Diaz Jesus
- Pastalle Valenzuela Jordi
- Pidelaserra Duran Pere
- Planas Olivella Josep Maria
- Sarda Ribot Sergi
Presidente
Secretario
- Pastalle Valenzuela Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42797 , F 22, S 8, H B 413207, I/A 6 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42924 , F 16, S 8, H B 413209, I/A 9 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Información de PASTALLE VALENZUELA JORDI
Mostramos los datos de PASTALLE VALENZUELA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTALLE VALENZUELA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos