PASTA MAURIZIO
Informe ejecutivo de PASTA MAURIZIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTA MAURIZIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNDRESS FUNDADA EN 2017 SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2020 | 19/01/2021 |
SUNDRESS FUNDADA EN 2017 SL | Administrador Unico | 11/03/2019 | 10/07/2020 |
VINCULACIONES DE PASTA MAURIZIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTA MAURIZIO
Empresa: SUNDRESS FUNDADA EN 2017 SL
Administrador Mancomunado
- Cicconi Michele Paolo Antonio
- Pasta Maurizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 61, S 8, H TF 59891, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Empresa: SUNDRESS FUNDADA EN 2017 SL
Administrador Mancomunado
- Cicconi Michele Paolo Antonio
- Pasta Maurizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 60, S 8, H TF 59891, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Empresa: SUNDRESS FUNDADA EN 2017 SL
Administrador Unico
- Pasta Maurizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 60, S 8, H TF 59891, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Empresa: SUNDRESS FUNDADA EN 2017 SL
Administrador Unico
- Pasta Maurizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 60, S 8, H TF 59891, I/A 3 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Información de PASTA MAURIZIO
Mostramos los datos de PASTA MAURIZIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTA MAURIZIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos