PASSARELLI MARTINEZ NORA CARMEN
Informe ejecutivo de PASSARELLI MARTINEZ NORA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASSARELLI MARTINEZ NORA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
RSM SPAIN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SL | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Apoderado | 14/12/2012 |
VINCULACIONES DE PASSARELLI MARTINEZ NORA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASSARELLI MARTINEZ NORA CARMEN
Empresa: RSM SPAIN AUDITORES SLP
Apoderado Solidario
- Andreu Ferrer Enrique
- Gasso Martin Jose Maria
- Mayor Castellano Wenceslao
- Passarelli Martinez Nora Carmen
- Remiro Hernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47780 , F 70, S 8, H B 422055, I/A 69 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: ABGL SLP
Liquidador
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42280 , F 161, S 8, H B 85855, I/A 33 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Empresa: ABGL SLP
Administrador Solidario
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Liquidador
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42280 , F 161, S 8, H B 85855, I/A 33 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Apoderado Solidario
- Gasso Martin Jose Maria
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45256 , F 209, S 8, H B 482012, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: RSM GASSO AUDITORES SLP
Apoderado
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43267 , F 79, S 8, H B 422055, I/A 7 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Empresa: ABGL SLP
Administrador Solidario
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26910 , F 186, S 8, H B 85855, I/A 25 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-08
Empresa: ABGL SLP
Consejero Delegado
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Consejero
- Bellavista Arimany Francisco
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26910 , F 186, S 8, H B 85855, I/A 25 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-08
Empresa: ABGL SLP
Consejero Delegado
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Consejero
- Bellavista Arimany Francisco
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26910 , F 185, S 8, H B 85855, I/A 21 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-08
Empresa: ABGL SLP
Consejero Delegado
- Gilberte Ferrer Jose Maria
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Consejero
- Gilberte Ferrer Jose Maria
- Olmo Villaseca Francisco
- Passarelli Martinez Nora Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26910 , F 185, S 8, H B 85855, I/A 21 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-08
Información de PASSARELLI MARTINEZ NORA CARMEN
Mostramos los datos de PASSARELLI MARTINEZ NORA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASSARELLI MARTINEZ NORA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos